Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-28 tilføjes Direktion: Helle Gerschanoff Kongsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-28 fjernes Direktion: Klaus Kongsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Reelle ejere: Helle Gerschanoff Kongsgaard (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-01 fjernes Reelle ejere: Klaus Kongsgaard (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: Helle Gerschanoff Kongsgaard (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-19 tilføjes Binavne: Grøftekanten Helle Spichiger ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-29 tilføjes Direktion: Klaus Kongsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-03-29 fjernes Direktion: Bettina Balle Kongsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-29 tilføjes Reelle ejere: Helle Gerschanoff Kongsgaard, Klaus Kongsgaard (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-03-29 fjernes Reelle ejere: Bettina Balle Kongsgaard (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 168, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2014-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Syv Holmevej 10, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import af og handel med granitskulpturer og granitfigurer samt anden dermed efter ledelsens skøns beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Vedtægter: 2011-05-23 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2011-07-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: E H REVISION V/ELSE HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Hovedbranche: Brolæggermestre (offentliggjort 2007-12-19)
Den 2007-05-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syv Holmevej 10, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2014-02-25)
Den 2007-05-04 tilføjes Binavne: SILEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Direktion: Bettina Balle Kongsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Legale ejere: ZILEX HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2007-05-04 tilføjes Navne: ZILEX ApS (offentliggjort 2007-05-07)
Den 2007-05-04 tilføjes Reelle ejere: Bettina Balle Kongsgaard (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2007-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Revisor: E H REVISION V/ELSE HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Stiftere: ZILEX HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-07)
Den 2007-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)