Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-11 fjernes Binavne: SPORTM ApS, MY MOBILE MEDIA ApS, MOBILE MEDIA MARKETING ApS, MOBILE MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 25, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Direktion: Henrik Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: henrikfriis@tdcadsl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Navne: 3MATSS.COM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Stiftere: FORLAGET KLOSTERMARKEN ApS, AIKON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: henrikfriis@tdcadsl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Bestyrelse: Christopher Martin Batchelor (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udbydere af trådløs kommunikation (offentliggjort 2007-09-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og produktion af mobile løsninger, herunder Mobile Marketing, samt enhver efter bestyrelsens skøn hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 333.334,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Vedtægter: 2007-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lillelund Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udbydere af trådløs kommunikation (offentliggjort 2007-09-24)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 25, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lillelund Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Binavne: SPORTM ApS, MY MOBILE MEDIA ApS, MOBILE MEDIA MARKETING ApS, MOBILE MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Direktion: Henrik Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Navne: 3MATSS.COM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Stiftere: FORLAGET KLOSTERMARKEN ApS, AIKON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)