Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Revisor | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jespervej 270, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2010-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TRAVEL HOUSE A/S. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2010-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: TRAVEL HOUSE PRO HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DUFFY BÅDUDLEJNING KØBENHAVN ApS. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2014-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: TRAVEL HOUSE PRO HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2020-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fredensborg Gårdbutik ApS. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Italienske-produkter.dk ApS. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2018-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 29, 1., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 29, 1., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2015-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacobys Alle 16, st. tv., 1806 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.groenlund@me.com (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: pgr@weco.dk (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: pgr@weco.dk (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobys Alle 16, st. tv., 1806 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2007-04-26 tilføjes Direktion: Christian Fjeldborg Grønlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udvikling, produktion, handel og service, at eje aktier eller anparter i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Legale ejere: Peter Erik Grønlund (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2007-04-26 tilføjes Navne: PLCG INVEST ApS (offentliggjort 2007-05-03)
Den 2007-04-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Erik Grønlund (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-26 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Stiftere: Peter Erik Grønlund, Christian Fjeldborg Grønlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Vedtægter: 2007-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-03)
Den 2007-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)