Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Bestyrelse: Michel Gino Zangrando (formand) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2022-12-12 fjernes Bestyrelse: Thomas Kristoffer Sandbjerg (formand) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2022-12-11 fjernes Bestyrelse: Michel Gino Zangrando (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2022-12-12 tilføjes Direktion: Asbjørn Ondraschek Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2022-12-12 fjernes Direktion: Michel Gino Zangrando (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kristoffer Sandbjerg (formand) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2022-06-29 fjernes Bestyrelse: Martin Vagn Andersson Loran (formand) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-09-06 tilføjes Binavne: Restaurant FRKSBRG A/S (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Vagn Andersson Loran (formand) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-09-01 fjernes Bestyrelse: Nicholas Ramin Staehelin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Iron Mike ApS, MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS, NBO INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: Frb Rådhuskælder A/S (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michel Gino Zangrando (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: Restaurant FRKSBRG A/S (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Michel Gino Zangrando (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-13 tilføjes Vedtægter: 2020-05-13 (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-05-13 fjernes Revisor: ALGADE REVISION ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Revisor: ALGADE REVISION ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-12-11 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bastholm Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Bestyrelse: Maria Zangrando (formand) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-02-10 fjernes Bestyrelse: Maria Zangrando (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-11 tilføjes Navne: Restaurant FRKSBRG A/S (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-02-10 fjernes Navne: BELIS BAR A/S (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-11 tilføjes Vedtægter: 2019-02-11 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-02-07 tilføjes Binavne: Belis Bar A/S (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bastholm Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-30 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-24 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-01-24 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: MARC ZANGRANDO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-26 tilføjes Bestyrelse: Maria Zangrando (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-09-26 fjernes Bestyrelse: Belisario Zangrando (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-26 tilføjes Direktion: Michel Gino Zangrando (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2017-09-26 fjernes Direktion: Susanne Rohr Zangrando (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-22 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2015-01-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS, MARC ZANGRANDO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2013-05-01 tilføjes Reelle ejere: Michel Gino Zangrando (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- virksomhed eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2011-12-12 tilføjes Vedtægter: 2011-12-12 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2011-10-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-14 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Bestyrelse: Belisario Zangrando (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Susanne Rohr Zangrando (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Navne: BELIS BAR A/S (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Stiftere: ZANGRANDO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)