Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Hans Kristen Mørch Gundesen | 30.04.2007 | |
Ove Grønnevik | 30.04.2007 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TISSOT LUDVIG HOLDING ApS (CVR 27570143) | 07.11.2011 | 01.03.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Media Bergen AS | 07.11.2011 | 28.02.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EFFECTOR A/S (CVR 26635055) | UNDERKONKURS | 01.12.2012 | 100,00% | 100,00% |