Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KT STÅLINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: FNP BYG ApS. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Investeringsselskabet Fthomsen ApS. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ft@ktstaal.dk (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2013-08-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egekrogen 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-16 tilføjes Direktion: Flemming Christian Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smede- og metalfabrikationsvirksomhed, industrivirksomhed og handel via associerede selskaber, samt at foretage anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Legale ejere: Flemming Christian Thomsen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2007-04-16 tilføjes Navne: F. THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-04-16 tilføjes Reelle ejere: Flemming Christian Thomsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2007-04-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-16 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Vedtægter: 2007-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)