Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LSV GENERAL PARTNER I ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 18, st., 1255 København K (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-27 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: VERLAND HOLDING II ApS, BETTERINVEST ApS, JOLLINGHAM ApS, SLINGSHOT ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Navne: SUNSTONE LSV GP I HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: James Peter Arthur Benson, Søren Lemonius, Sten Verland (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Stiftere: VERLAND HOLDING II ApS, SLINGSHOT ApS, JOLLINGHAM ApS, BETTERINVEST ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-27 fjernes Bestyrelse: Merete Lundbye Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-27 fjernes Direktion: Merete Lundbye Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2021-04-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-10-12 fjernes Bestyrelse: James Peter Arthur Benson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 18, st., 1255 København K (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2019-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 241.500,00 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2015-04-15 tilføjes Vedtægter: 2015-04-15 (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Sunstone LSV General Partner I ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2014-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2014-05-13 tilføjes Vedtægter: 2014-05-13 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-02-27 tilføjes Direktion: Merete Lundbye Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 191.996,00 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Legale ejere: VERLAND HOLDING II ApS, BETTERINVEST ApS, JOLLINGHAM ApS, SLINGSHOT ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Reelle ejere: James Peter Arthur Benson, Søren Lemonius, Sten Verland (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 131.999,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2007-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Bestyrelse: James Peter Arthur Benson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-27 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 tilføjes Navne: SUNSTONE LSV GP I HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2007-04-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 tilføjes Stiftere: VERLAND HOLDING II ApS, SLINGSHOT ApS, JOLLINGHAM ApS, BETTERINVEST ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-04)