Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-15 tilføjes Legale ejere: Stine Hesse Nørregaard (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-08-15 fjernes Legale ejere: Marianne Elversøe (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-02-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Legale ejere: Søren Verup (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandnæsvej 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Direktion: Kurt Højgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Direktion: Mogens Skriver Bisborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kurt@hoejgaard.info (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Asbo Holse (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Rundkvist Albrechtsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Tove Marie Kirk (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: Kurt Højgaard (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Legale ejere: Marianne Elversøe (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2011-02-01 tilføjes Legale ejere: Jette Axlev (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2008-11-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Rundkvist Albrechtsen, Michael Kjær (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2008-10-01 tilføjes Legale ejere: Lars Skovbjerg Jeppesen (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2007-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Interessenter: MSB ApS (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-04-27 tilføjes Legale ejere: Mogens Skriver Bisborg (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Navne: TRIAZUR K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Direktion: Mogens Skriver Bisborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at en en feriebolig i Frankrig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2007-04-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2007-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Vedtægter: 2007-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)