Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestterpvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Bestyrelse: René Gorm Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Direktion: Jan Fletscher Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-25 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Legale ejere: Jan Fletscher Hansen, René Gorm Pedersen (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Navne: EL-DEA A/S (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Stiftere: Jan Fletscher Hansen (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: JL REVISORER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: JL REVISORER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2012-05-01 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2007-06-06)
Den 2007-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning vedr. elhandel, og dermed beslægtet virksomhed, samt erhvervelse af kapitalindkomst. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-06-07 tilføjes Legale ejere: René Gorm Pedersen (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-06-07 tilføjes Vedtægter: 2007-06-07 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2007-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestterpvej 8, 7200 Grindsted (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Bestyrelse: René Gorm Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Direktion: Jan Fletscher Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-25 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2007-06-06)
Den 2007-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Legale ejere: Jan Fletscher Hansen (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Navne: EL-DEA A/S (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2007-04-25 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Stiftere: Jan Fletscher Hansen (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-19)