Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CEA Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CEA Ejendomme ERHVERV ApS. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kolding Ejendomsadministration ApS. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: LEJLIGHEDER I KOLDING C ApS. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: CEA Ejendomme 2 ApS. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: LEJLIGHEDER I KOLDING C ApS. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platinvej 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 7, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@cea-ejendomme.dk (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Navne: Familien Askjær Holding ApS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-01 fjernes Navne: CEA Invest Holding ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-02-08 tilføjes Legale ejere: Claus Askjær (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-08 fjernes Legale ejere: Susanne Magaard (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-08 tilføjes Reelle ejere: Claus Askjær (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Magaard (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: CEA Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-06-23 tilføjes Navne: CEA Invest Holding ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-06-22 fjernes Navne: CEA FINANS ApS (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-23 tilføjes Vedtægter: 2015-06-23 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 7, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2009-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 7, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2009-09-01)
Den 2009-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 7, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2009-09-01)
Den 2009-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brynet 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-08-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brynet 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Direktion: Claus Askjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Legale ejere: CEA Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2007-04-23 tilføjes Navne: CEA FINANS ApS (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2007-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-23 tilføjes Stiftere: CEA Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Vedtægter: 2007-04-23 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2007-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)