Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 37, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 3, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2010-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE LSV SPECIAL LP II HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2012-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LSV GP I HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2012-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LSV GP BI HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2013-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LSV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2014-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE TV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE LSV INVEST II HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2014-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEARTCORE CAPITAL INVEST I HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LP I HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE TV GP I HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-01-16)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE LSV INVEST III HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE LSV SPECIAL LIMITED PARTNER III HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HEARTCORE CAPITAL INVEST II HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER II HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Heartcore Capital A/S. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES A/S. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER II HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Heartcore Capital A/S. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE TV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ventura Friendly ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE TV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE TV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2018-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES A/S. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LSV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEARTCORE CAPITAL INVEST II HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER II HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Sunstone LSV Special Limited Partner IV ApS. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER II HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES A/S. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNSTONE LSV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Sunstone LSV Special Limited Partner IV ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES A/S. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUNSTONE LSV PARTNERS & CO. HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sunstone LSV Special Limited Partner IV ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2021-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heartcore Alumni Fund IV K/S. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 3, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 41, st., 1620 København V (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 41, st., 1620 København V (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 8, 4. tv., 1653 København V (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lundbye@sunstone.eu (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andele i andre selskaber samt at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 8, 4. tv., 1653 København V (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andele i andre selskaber. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2014-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-13 tilføjes Vedtægter: 2014-05-13 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2007-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 16, 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Direktion: Merete Lundbye Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Legale ejere: Merete Lundbye Møller (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2007-04-26 tilføjes Navne: SLINGSHOT ApS (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-04-26 tilføjes Reelle ejere: Merete Lundbye Møller (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2007-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Stiftere: Merete Lundbye Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)