Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Snitgaard Dinesen | 20.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Rosenberg | 01.07.2019 | 20.08.2024 | adm. dir |
Anne Mette Larsen | 25.04.2007 | 01.07.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert John Spliid | 17.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kjærulff Gaun | 14.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Busk Knudsen | 26.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Heimburger | 24.04.2019 | formand |
Anne Mette Larsen | 25.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Thygesen | 24.04.2019 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Leiberg Nissen | 24.04.2019 | 10.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Stampe Nielsen | 12.05.2014 | 26.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Søholm | 12.05.2014 | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Busk Knudsen | 12.05.2014 | 24.04.2019 | formand |
Morten Lynggren Larsen | 25.04.2007 | 12.05.2014 | bestyrelsesmedlem |