Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Mølhave Pedersen(virk.: 118) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 1,69 % | 1,69 % | 3,39 % | 22,03 % |
Henrik Frisch(virk.: 89) Bestyrelsesmedlem | 10,11 % | 10,11 % | 11,24 % | 12,36 % |
Charlotte Tuxøe(virk.: 120) Bestyrelsesmedlem | 0,83 % | 0,83 % | 10,00 % | 17,50 % |
Klaus Holgaard Rasmussen(virk.: 57) Reelle ejere | 1,75 % | 3,51 % | 3,51 % | 10,53 % |
Pct. | 3,38 % | 3,64 % | 7,29 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Beuchert(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leif Steffen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Frisch | 10.10.2007 | Hambros Alle 11C, 2900 Hellerup |
Jan Mølhave Pedersen | 27.10.2010 | Sveasvej 7, 1917 Frederiksberg C |
Charlotte Tuxøe | 01.04.2021 | Bohrsgade 2, 1799 København V |
Klaus Holgaard Rasmussen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Beuchert | 01.06.2019 | Annexstræde 6, 2500 Valby |
Leif Steffen |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Help112Fussing | 38893769 | Aktiv | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
LEJLIGHEDSUDSTYKNING HAMBURG 1 A/S | 30728696 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SRG II A/S | 30830628 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
STEPRE HAMBURG A/S | 30567692 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.03.2021 | 25,60 (km) | Rødhøjgårdsvej 102, 2630 Taastrup | Sveasvej 7, 1917 Frederiksberg C |
STEPRE HAMBURG A/S. |
Sidst opdateret den 18.01.2008 og angivet som gældende fra 21.12.2007 (6131 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Stepping Stones International Preschool | 27710921 |
Step Print Power A/S | 42473669 |
STEP RE A/S | 29618062 |
STEPRE GERMANY A/S | 30800427 |
STEPRE HAMBURG A/S | 30567692 |
STEP RE HOLDING ApS | 30176723 |
STEPS 2 HEAVEN ApS | 29168431 |
Steps4you v/Fritze Bering Hansen | 28534051 |
Steps Ahead | 26859948 |
Stepshops ApS | 42864765 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Mølhave Pedersen(virk.: 118) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 43 | 0 | 1 | 25 | 30 | 19 |
Henrik Frisch(virk.: 89) Bestyrelsesmedlem | 42 | 0 | 0 | 11 | 27 | 9 |
Charlotte Tuxøe(virk.: 120) Bestyrelsesmedlem | 39 | 0 | 0 | 21 | 29 | 31 |
Klaus Holgaard Rasmussen(virk.: 57) Reelle ejere | 37 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 |
Pct. | 42 % | 0 % | 1 % | 16 % | 25 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Beuchert(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Leif Steffen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 161 | 0 | 2 | 62 | 97 | 62 |
Pct. | 69 % | 0 % | 3 % | 0 % | 21 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Mølhave Pedersen(virk.: 118) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 73 | 56 | 0 | 38 |
Henrik Frisch(virk.: 89) Bestyrelsesmedlem | 60 | 30 | 1 | 28 |
Charlotte Tuxøe(virk.: 120) Bestyrelsesmedlem | 60 | 66 | 0 | 8 |
Klaus Holgaard Rasmussen(virk.: 57) Reelle ejere | 50 | 15 | 0 | 27 |
Sum | 243 | 167 | 1 | 101 |
Pct. | 47 % | 33 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Beuchert(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 16 | 0 | 13 |
Leif Steffen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 0 | 7 |
Sum | 23 | 21 | 0 | 20 |
Pct. | 36 % | 33 % | 0 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |