Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Binavne: EFT ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-20 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Legale ejere: DEFAP ENTERPRISES ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Navne: DEFAP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Reelle ejere: Espiridion Jr Tudtud (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Stiftere: PHOENIX INVESTERING ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-05 Statstidende Dekret
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-19 fjernes Direktion: Søren Meiling (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-18 tilføjes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-03-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-02-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Mathieu Vincent Henri-Francois Pouletty (direktion) (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2016-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, st., 1265 København K (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-29 fjernes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktion) (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktion) (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Søren Meiling (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-12 tilføjes Direktion: Mathieu Vincent Henri-Francois Pouletty (direktion) (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2013-07-12 fjernes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-31 tilføjes Reelle ejere: Espiridion Jr Tudtud (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde professionel konsulent virksomhed, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2011-12-29 tilføjes Vedtægter: 2011-12-29 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 21, st., 1265 København K (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2009-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Admiralgade 17, 2., 1066 København K (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-13 tilføjes Navne: DEFAP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-06-12 fjernes Navne: CBM CONSULTING ApS (offentliggjort 2007-04-23)
Den 2008-04-14 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Admiralgade 17, 2., 1066 København K (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Esthersvej 6, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Legale ejere: DEFAP ENTERPRISES ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esthersvej 6, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-20 tilføjes Binavne: EFT ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Direktion: Scott Campbell Macaw (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-20 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Navne: CBM CONSULTING ApS (offentliggjort 2007-04-23)
Den 2007-04-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-20 tilføjes Stiftere: PHOENIX INVESTERING ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)