Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19-23, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Bestyrelse: Marlene Breinholt Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Direktion: Dan Falk Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-17 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: hp@aubo.dk (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Legale ejere: AUBO PRODUCTION A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Navne: AUBO FRANCHISE A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Reelle ejere: Grethe Birkmose Bertelsen, Marianne Birkmose Østergaard, Marlene Breinholt Bertelsen, Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Stiftere: AUBO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-09-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-09-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-03-28 tilføjes Reelle ejere: Marianne Birkmose Østergaard, Marlene Breinholt Bertelsen, Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-03-27 fjernes Reelle ejere: Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Bestyrelse: Torben Andersen (formand) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-01-11 fjernes Bestyrelse: Jens Brejnholt Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-10 fjernes Bestyrelse: Torben Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-09 tilføjes Reelle ejere: Grethe Birkmose Bertelsen, Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-10-09 fjernes Reelle ejere: Jens Brejnholt Bertelsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19-23, 7490 Aulum (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19-23, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19-23, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19-23, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-03-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og franchising og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2013-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2013-04-25 tilføjes Vedtægter: 2013-04-25 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2012-06-07 tilføjes Legale ejere: AUBO PRODUCTION A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2012-03-30 tilføjes Bestyrelse: Torben Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-30 fjernes Bestyrelse: Grethe Birkmose Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Brejnholt Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-15 tilføjes Direktion: Dan Falk Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2008-02-15 fjernes Direktion: Jens Brejnholt Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-16)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-16)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: hp@aubo.dk (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19-23, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2007-04-17 tilføjes Bestyrelse: Grethe Birkmose Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-17 tilføjes Direktion: Jens Brejnholt Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-17 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Navne: AUBO FRANCHISE A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Reelle ejere: Jens Brejnholt Bertelsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2007-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Stiftere: AUBO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2007-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-21)