Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (CVR 20135786) | NORMAL | 20.04.2007 |
LARS PETER STENBERG HOLDING ApS (CVR 30505530) | NORMAL | 20.04.2007 |
MICHAEL OLESEN HOLDING ApS (CVR 30499662) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 20.04.2007 |
SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (CVR 27986668) | NORMAL | 20.04.2007 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (CVR 27986668) | NORMAL | 01.09.2016 | 15,00-19,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kristian Hølledig Espersen | 01.09.2016 | 22.11.2017 | 33,33-49,99% | 15,00 % |
Heidi Hølledig Sørensen | 01.09.2016 | 22.11.2017 | 33,33-49,99% | 10,00 % |
Kristian Hølledig Espersen | 25.06.2014 | 31.08.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (CVR 27986668) | 20.04.2007 | 31.08.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 4 (CVR 40798854) | NORMAL | 05.11.2019 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |