Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Engløkken 102, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-30 fjernes Direktion: Lars Bastholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-30 fjernes Navne: LB HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: Jytte Ingrid Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Navne: LB HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-15 fjernes Navne: LB HOLDINGSELSKAB AF 2007 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-17 tilføjes Navne: LB HOLDINGSELSKAB AF 2007 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-16 fjernes Navne: LB HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engløkken 102, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Lars Bastholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: LB HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2007-06-28 fjernes Navne: VICH 9693 ApS (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: Jytte Ingrid Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Navne: VICH 9693 ApS (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)