Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Helene Hansen | 10.06.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Helene Hansen | 10.06.2008 | 26.02.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HMHANSEN HOLDING ApS (CVR 31624541) | NORMAL | 15.09.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HMHANSEN HOLDING ApS (CVR 31624541) | 14.07.2008 | 14.09.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Qmed Consulting Team ApS (CVR 37688312) | NORMAL | 13.05.2016 | 100,00% | 100,00% |