Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrstedlund 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Direktion: John Michael Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Navne: JMT III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Stiftere: John Michael Riis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrstedlund 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Orionvej 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orionvej 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-06 tilføjes Direktion: John Michael Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed i Danmark og udlandet samt handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Navne: JMT III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Stiftere: John Michael Riis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Vedtægter: 2008-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)