Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 92, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornhøjvej 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 tilføjes Hjemmeside: http://www.kiradesign.dk/ (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kiradesign.dk (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 tilføjes Legale ejere: Kira Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Staugaard (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 tilføjes Reelle ejere: Kira Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 fjernes Reelle ejere: Kirsten Marie Staugaard (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC Poul Erik Bech, Sønderborg A/S. (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornhøjvej 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornhøjvej 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-09-03 tilføjes Direktion: Kira Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-03 fjernes Direktion: Kirsten Marie Staugaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: Kiradesign ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: Staugaard Invest ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornhøjvej 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2020-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 92, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-10-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-27 tilføjes Direktion: Kirsten Marie Staugaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-09-27 fjernes Direktion: Kira Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-09-27 tilføjes Legale ejere: Kirsten Marie Staugaard (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2020-09-27 fjernes Legale ejere: Kira Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-09-27 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Marie Staugaard (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2020-09-27 fjernes Reelle ejere: Kira Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2019-09-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 92, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 92, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-10-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Binavne: Byggeforum ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber, at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-01-01 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-02 tilføjes Navne: Staugaard Invest ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2017-01-01 fjernes Navne: BYGGEFORUM ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 tilføjes Vedtægter: 2017-01-02 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 92, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2016-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornhøjvej 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-04 tilføjes Direktion: Kira Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2016-11-04 fjernes Direktion: Kirsten Marie Staugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og formidling af fast ejendom samt investering i virksomheder med samme formål. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-11-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-11-03 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-04 tilføjes Legale ejere: Kira Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2016-11-03 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Staugaard (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-04 tilføjes Reelle ejere: Kira Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2016-11-03 tilføjes Vedtægter: 2016-11-03 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: svendbusk@gmail.com (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Kirsten Marie Staugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 fjernes Direktion: Kira Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Legale ejere: Kirsten Marie Staugaard (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-08 tilføjes Direktion: Kira Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-08 fjernes Direktion: Hansjørgen Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og anden virksomhed indenfor byggesektoren, herunder boligdesign (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2011-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 tilføjes Vedtægter: 2011-11-08 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2011-11-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2009-08-30 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2009-08-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2009-07-18 tilføjes Navne: BYGGEFORUM ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2009-07-17 fjernes Navne: SVODIN AGRO ApS (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: svendbusk@gmail.com (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2009-05-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornhøjvej 26, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2007-12-17 tilføjes Direktion: Hansjørgen Jørgensen Staugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Navne: SVODIN AGRO ApS (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Stiftere: Hansjørgen Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)