Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Askevej 7, 6940 Lem St (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Navne: LEM MASKINVÆRKSTED A/S (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Stiftere: HOUENSGAARD HOLDING ApS, BROE VANTING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Bestyrelse: Ingolf Broe Vanting (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-26 fjernes Direktion: Kim Bøndergaard Houensgaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-26 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-06 tilføjes Bestyrelse: Vivi Aakær Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-30 fjernes Bestyrelse: Vivi Aakær Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-12 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-12-12 fjernes Revisor: NOE & KIRKEGAARD, REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling af specialredskaber, handel og service samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2012-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-01-16 tilføjes Vedtægter: 2012-01-16 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-23 tilføjes Bestyrelse: Vivi Aakær Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-29 tilføjes Bestyrelse: Johannes Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-05-29 fjernes Bestyrelse: Helga Vanting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askevej 7, 6940 Lem St (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2008-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 21, 6940 Lem St (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 21, 6940 Lem St (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Bestyrelse: Helga Vanting (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Kim Bøndergaard Houensgaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: LEM MASKINVÆRKSTED A/S (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: NOE & KIRKEGAARD, REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Stiftere: HOUENSGAARD HOLDING ApS, BROE VANTING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)