Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Revisor | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Legale ejere | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Tegningsregel | Børsnoteret | ||||
Bibranche | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 tilføjes Bestyrelse: Torben Hjort Friderichsen (næstformand) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Bestyrelse: Knud Aage Hjorth (næstformand) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-09 fjernes Bestyrelse: Torben Hjort Friderichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-10 tilføjes Vedtægter: 2024-04-10 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSKE IMMOBILIEN ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S DANSKE IMMOBILIEN. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2024-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mejlbryggen B ApS. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mejlbryggen C ApS. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: BIRKETINGET A/S (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-04-30 fjernes Legale ejere: BIRKETINGET A/S (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 tilføjes Bestyrelse: Marie Vinther Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-04-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: BIRKETINGET A/S (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-08-30 fjernes Legale ejere: BIRKETINGET A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 189.665.700,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed ved køb, salg, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 tilføjes Vedtægter: 2018-04-04 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 174.665.700,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-11-20 tilføjes Legale ejere: DJERNES & ANDREASEN ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-16 tilføjes Bestyrelse: Knud Aage Hjorth (næstformand) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-05 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Jepsen Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@primeoffice.dk (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-25 fjernes Kontaktoplysninger: demant@moller-company.dk (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Torv 3, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-03 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-26 tilføjes Legale ejere: Granada Management AS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 159.665.700,00 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-05-27 tilføjes Vedtægter: 2015-05-27 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-04-23 fjernes Legale ejere: DEN JYSKE SPAREKASSE, FINANSIEL STABILITET (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: DEN JYSKE SPAREKASSE, FINANSIEL STABILITET, BIRKETINGET A/S, AHJ A/S (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-04-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Jepsen Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-24 fjernes Bestyrelse: Jesper Ganzhorn Ørskov (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved køb, salg, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2014-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem i forening med én direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Vedtægter: 2014-04-24 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-04-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2013-04-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Torv 3, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 41, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: demant@moller-company.dk (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2009-04-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Demant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-15 fjernes Bestyrelse: Carsten Bruun Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-04 fjernes Bestyrelse: Thomas Jochen Dietrich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2008-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 106.443.800,00 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2008-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ganzhorn Ørskov (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Vinther Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 41, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Bestyrelse: Mogens Vinther Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-10 tilføjes Direktion: Mogens Vinther Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: PRIME OFFICE A/S (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Stiftere: MOLLER & COMPANY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)