Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 45, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Direktion: Morten Birk Holst (direktion) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-13 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Legale ejere: Morten Birk Holst (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Navne: MORTEN H HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Stiftere: Morten Birk Holst (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-20 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-02-20 fjernes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Birk Holst (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Manbjergvej 45, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Direktion: Morten Birk Holst (direktion) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er service og salg af automater og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-13 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Navne: MORTEN H HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Stiftere: Morten Birk Holst (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Vedtægter: 2007-12-13 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-18)