Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bach Pedersen | 10.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Berg Olesen | 28.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Linda Bach Olesen | 28.06.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Rosbjerg Korsgaard | 29.08.2019 | 10.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nisgaard Brink | 27.05.2011 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Nielsen | 28.06.2007 | 27.05.2011 | bestyrelsesmedlem |