Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borresøvej 40, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørgårdsvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mk@cfmoller.com (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.F. MØLLER A/S. (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-18 tilføjes Vedtægter: 2017-04-18 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-05-17 tilføjes Legale ejere: Michael Kruse (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-05-16 fjernes Legale ejere: Michael Kruse (offentliggjort 2016-07-02)
Den 2016-05-17 tilføjes Navne: MICHAEL KRUSE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-16 fjernes Navne: MIKR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Reelle ejere: Michael Kruse (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-05-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-05-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2010-12-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2010-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørgårdsvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Michael Kruse (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt eje aktier og anparter og i øvrigt udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Legale ejere: Michael Kruse (offentliggjort 2016-07-02)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: MIKR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-06-29 tilføjes Stiftere: Michael Kruse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Vedtægter: 2007-06-29 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)