Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVREVÆNGET 3 A/S. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2017-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevænget 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Direktion: Karsten Kåre Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Legale ejere: Karsten Kåre Andersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Navne: NICA INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Stiftere: Karsten Kåre Andersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevænget 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Karsten Kåre Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Legale ejere: Karsten Kåre Andersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: NICA INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Stiftere: Karsten Kåre Andersen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Vedtægter: 2007-06-29 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-05)