Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Vedtægter: 2017-10-24 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-24 fjernes Direktion: Elsebeth Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-11 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@feldskov.net (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2007-07-23)
Den 2007-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornelandevej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2007-11-13)
Den 2007-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 40, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investeringer. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 tilføjes Vedtægter: 2007-11-13 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-10-09 tilføjes Navne: FELDSKOV HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2007-11-06)
Den 2007-10-08 fjernes Navne: IMERCO ASSENS ApS (offentliggjort 2007-09-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 40, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Jens Agner Feldskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Direktion: Jens Agner Feldskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (offentliggjort 2007-07-23)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Legale ejere: FELDSKOV HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: IMERCO ASSENS ApS (offentliggjort 2007-09-10)
Den 2007-06-28 tilføjes Reelle ejere: Elsebeth Hansen, Peter Hansen (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Stiftere: Peter Hansen, Elsebeth Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-10)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)