Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tomasz Sylwester Smolko | 02.04.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svante Askov Jeppesen | 02.04.2014 | 22.02.2016 | direktør |
Tim Leckl | 08.03.2011 | 02.04.2014 | adm. dir |
Tomasz Sylwester Smolko | 17.01.2011 | 08.03.2011 | direktør |
Ebbe Andersen | 28.06.2007 | 17.01.2011 | direktør |
Morten Bang Holmtoft | 28.06.2007 | 17.01.2011 | direktør |