Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 fjernes Navne: ENTREPRENØR JØRGEN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Stiftere: Jørgen Ole Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Direktion: Jørgen Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-07-15 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-07-15 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Morbærvej 6, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje anparter i selskaber inden for entreprenørbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Vedtægter: 2007-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærvej 6, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Jørgen Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: ENTREPRENØR JØRGEN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Stiftere: Jørgen Ole Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)