Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: OFFSPRING A/S. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OFFSPRING A/S. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 23, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 23, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@mondena.dk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Østergaard Madsen (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 23, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-06-25 tilføjes Direktion: Jens Østergaard Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Offspring A/S samt rådgivning og handel med beklædningsgenstande samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Legale ejere: Jens Østergaard Madsen (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2007-06-25 tilføjes Navne: JØM ApS (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Stiftere: Jens Østergaard Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Vedtægter: 2007-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)