Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Gravgaard Riis | 22.03.2012 | 01.11.2022 | direktør |
Jens Christian Vinther | 25.06.2007 | 22.03.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kristian Kristensen | 20.10.2014 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Keld Gravgaard Riis | 20.10.2014 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Egsvang Rasmussen | 20.10.2014 | 30.05.2017 | formand |