Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VIDEBÆK ERHVERVSGRUPPE A/S. (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Bestyrelse: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Direktion: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Navne: EJENDOMSBØRSEN IKAST A/S (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Stiftere: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-19 fjernes Legale ejere: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2015-12-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2014-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 6, 7400 Herning (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-04-14 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, handel og produktion. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2014-04-14 tilføjes Navne: EJENDOMSBØRSEN IKAST A/S (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2014-04-13 fjernes Navne: NYBOLIG MIDTJYLLAND A/S (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2014-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2014-04-14 tilføjes Vedtægter: 2014-04-14 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2014-04-14 fjernes Binavne: NYBOLIG ERHVERV MIDTJYLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-05 tilføjes Bestyrelse: Christian Degerud Jeppesen (formand) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2008-03-05 fjernes Bestyrelse: Marie Jeppesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-12-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Møller Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-09 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-08-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 6, 7400 Herning (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Bestyrelse: Marie Jeppesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Binavne: NYBOLIG ERHVERV MIDTJYLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: NYBOLIG MIDTJYLLAND A/S (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: Poul Emil Brounbjerg Jeppesen (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-16)