Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Kapitalvaluta | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Djurs Erhvervshotel ApS. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-08-25 tilføjes Vedtægter: 2023-08-25 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Steffen Mols Buntzen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Mols Kabell Invest ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Steffen Mols Buntzen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Steffen Mols Buntzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-06-15 tilføjes Bestyrelse: Esben Mols Kabell (formand) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-06-15 fjernes Bestyrelse: Anders Grønborg (formand) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-14 fjernes Bestyrelse: Esben Mols Kabell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-06-15 fjernes Reelle ejere: Anders Grønborg (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-14 fjernes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2021-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-05-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-12-13 fjernes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-11-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 26, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 9, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-19 fjernes Bestyrelse: Therese Bach Bruun Nørgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-19 fjernes Direktion: Therese Bach Bruun Nørgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-13 tilføjes Legale ejere: Mols Kabell Invest ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2012-03-13 tilføjes Reelle ejere: Esben Mols Kabell, Anders Grønborg (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-10 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-09 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af markedsføring og eventbureau og dermed beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Navne: DANSK SKOLEDISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-03-16 fjernes Navne: UNG FERIE ApS (offentliggjort 2007-07-22)
Den 2011-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2011-03-17 tilføjes Vedtægter: 2011-03-17 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-29 tilføjes Bestyrelse: Therese Bach Bruun Nørgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-29 tilføjes Direktion: Therese Bach Bruun Nørgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 9, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-06-22 tilføjes Binavne: UNG FERIE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Direktion: Steffen Mols Buntzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Navne: UNG FERIE ApS (offentliggjort 2007-07-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2007-06-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Stiftere: Scandinavian Print Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-22)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)