Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL OUTSOURCING ApS. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2007-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL OUTSOURCING CHINA ApS. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribegade 55, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribegade 55, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 tilføjes Vedtægter: 2014-02-27 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2014-02-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-04-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@globalout.dk (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-07-28 tilføjes Legale ejere: Jørgen Lindberg (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2007-07-28 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindberg (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribegade 55, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Jørgen Lindberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: JØRGEN LINDBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Stiftere: Jørgen Lindberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)