Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 27, 4., 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2019-12-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 9., 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Bestyrelse: Simone Sand (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier, anparter og fast ejendom og anden dermed efter direktionens skøn i naturlig forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: POUL SAND A/S (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Navne: PS INVESTERING ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-12-30 fjernes Navne: SABU INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Vedtægter: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-04-19 fjernes Direktion: Stig Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 9., 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2009-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Golfvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Direktion: Stig Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Navne: SABU INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2007-06-25 tilføjes Reelle ejere: Poul Sand (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Stiftere: POUL SAND ApS, BUNDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)