Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedevangen 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 fjernes Navne: 17.9.2010 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Stiftere: CIBA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom og administration af samme i ind- og udland samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Navne: 17.9.2010 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Navne: BAK BOLIG ApS (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2010-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Vedtægter: 2010-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 fjernes Direktion: Michael Søren Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevangen 21, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Direktion: Michael Søren Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Navne: BAK BOLIG ApS (offentliggjort 2007-09-12)
Den 2007-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Stiftere: CIBA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)