Sektion (alle) | |||||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2020-10-31 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 fjernes Direktion: Rasmus Gadekær Vermland Bahn (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-01-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med campingudstyr, reparation og vedligeholdelse af campingvogne, samt naturlig virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Navne: PRERAS ApS (offentliggjort 2012-01-11)
Den 2012-01-10 fjernes Navne: HOLBÆK CARAVAN CENTER ApS (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2012-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Vedtægter: 2012-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2008-05-26)
Den 2008-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvang 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2007-11-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2007-11-15)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-07-01 fjernes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvang 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Direktion: Rasmus Gadekær Vermland Bahn (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Navne: HOLBÆK CARAVAN CENTER ApS (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-06-20 tilføjes Stiftere: Rasmus Gadekær Vermland Bahn, Preben Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)