Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Møller | 20.06.2007 | 02.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Møller | 30.10.2013 | 02.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Vibeke Hansen | 05.04.2011 | 02.09.2024 | formand |
Leif Børge Larsen | 20.06.2007 | 02.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lassen | 20.06.2007 | 30.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Michael Juul Hansen | 20.06.2007 | 05.04.2011 | formand |