Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-26 fjernes Binavne: OLIVERA A/S, HADERSLEV MØBELLAGER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-15 fjernes Navne: BOLIGHUSET DOKKEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-29 fjernes Bestyrelse: Jan Volmer Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 fjernes Direktion: Jan Volmer Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen, enten af en direktør alene eller i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Vedtægter: 2011-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Binavne: HADERSLEV TÆPPELAGER A/S, HADERSLEV MØBELPOLSTERI A/S, HADERSLEV GULVBELÆGNING A/S, HADERSLEV GARDINLAGER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-13 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Skovvang Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Bestyrelse: Jette Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-02 tilføjes Bestyrelse: Jørn Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Bestyrelse: Julia Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Oggesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Havnen 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2008-02-19)
Den 2008-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Havnen 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2008-02-19)
Den 2008-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Havnen 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-10-23 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Revisor: F2 Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Havnen 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Oggesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Binavne: HADERSLEV TÆPPELAGER A/S, HADERSLEV MØBELPOLSTERI A/S, HADERSLEV GULVBELÆGNING A/S, HADERSLEV GARDINLAGER A/S, OLIVERA A/S, HADERSLEV MØBELLAGER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Direktion: Jan Volmer Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Hovedbranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Navne: BOLIGHUSET DOKKEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Revisor: F2 Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)