Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 20, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-04 fjernes Direktion: Grethe Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-04 fjernes Navne: GJJM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Stiftere: Grethe Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 20, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalegade 28, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 tilføjes Navne: GJJM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-30 fjernes Navne: GJJM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalegade 28, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Direktion: Grethe Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt formueanbringelse i øvrigt og al anden i for-bindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Navne: GJJM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Stiftere: Grethe Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Vedtægter: 2007-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)