Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsform | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2010-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NETSØG ApS. (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Arkitektkoncepter ApS. (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2012-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PRIVATENGROS ApS. (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Netværksselskabet af 2012 ApS. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BOPA GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BFD Denmark ApS. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: E & G Holding ApS. (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: HEDEMANN DENMARK ApS. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NETSØG ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lundvald Holding ApS. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: IFO ApS. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Skandinavisk Kapitalformidling A/S. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2019-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Dahl Blicher Capital ApS. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Green Marine Odense IVS. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Administrationsselskabet af 19. august 2019 ApS. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fiber Fyn ApS. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2019-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ODENSE ESTATE ApS. (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KIM STENDER HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ODENSE ESTATE ApS. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PRIVATENGROS ApS. (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Steff Holding ApS. (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2020-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Tryghed Danmark ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: R-M Clean ApS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ABC Estate Aps. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ved Skov & Sø ApS. (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Dahl Blicher Invest ApS. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2021-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TQ Pumps ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PROSAM Forsikring Rådgivning ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SKAMIVA A/S. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 20, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 tilføjes Direktion: Jesper Dahl Blicher (direktør) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 fjernes Direktion: Anne Larsson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 tilføjes Legale ejere: Dahl Blicher Invest ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-02 fjernes Legale ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-01 fjernes Legale ejere: GOLFANNE INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: al@mimex.dk (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Anne Larsson (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 20, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: al@mimex.dk (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-02-10 tilføjes Direktion: Anne Larsson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-02-10 fjernes Direktion: Jesper Dahl Blicher (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Vedtægter: 2022-02-10 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-04-30 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-12-29 tilføjes Legale ejere: GOLFANNE INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2021-12-29 fjernes Legale ejere: Dahl Blicher Capital ApS (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-12-29 tilføjes Reelle ejere: Anne Larsson (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2021-12-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-23 tilføjes Vedtægter: 2021-02-23 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Dahl Blicher Capital ApS (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: ODENSE ESTATE ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Dahl Blicher (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Hanne Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-12)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 339, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 28, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: ODENSE ESTATE ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: DK Funda ApS (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: ODENSE ESTATE ApS (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Direktion: Hanne Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Dahl Blicher, ODENSE ESTATE ApS, DK Funda ApS (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: M.Robin Holding ApS, Mikkel Robin Nielsen, Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 885.000,00 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Robin Nielsen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhuggervej 28, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 11, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: M.Robin Holding ApS (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-12-29 tilføjes Direktion: Hanne Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2016-12-29 fjernes Direktion: Mikkel Robin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 11, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 35, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: J.L. Heibergs Vej 123, 5230 Odense M (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-13 tilføjes Direktion: Mikkel Robin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2015-08-13 fjernes Direktion: Erik Skaaring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre almindeligt entreprenørarbejde inden for byggeri og anlæg, investering i ejendomme, og værdipapirer, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Legale ejere: Jesper Dahl Blicher (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2012-02-28 tilføjes Navne: PASSIV INVEST I ApS (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-02-27 fjernes Navne: ROSEN BYG ApS (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2012-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2012-02-28 tilføjes Vedtægter: 2012-02-28 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2011-04-13 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-12-14)
Den 2007-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.L. Heibergs Vej 123, 5230 Odense M (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2007-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Spangsvej 103, 5210 Odense NV (offentliggjort 2007-06-13)
Den 2007-11-28 tilføjes Direktion: Erik Skaaring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-28 fjernes Direktion: Jan Allen Rosenfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-06 tilføjes Navne: ROSEN BYG ApS (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-09-05 fjernes Navne: ROSEN BYG ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-09-05 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangsvej 103, 5210 Odense NV (offentliggjort 2007-06-13)
Den 2007-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Allé 10, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Allé 10, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Binavne: ROSEN INVEST 2007 ApS, ROSEN ESTATE ApS, ROSEN DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Direktion: Jan Allen Rosenfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-12-14)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Navne: ROSEN BYG ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2007-06-08 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Stiftere: ODENSE ESTATE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)