Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: FAHU A/S. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FAHU A/S. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 tilføjes Legale ejere: Annikka Cordelia Woodward Berridge, Jacob Preben Park (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2022-11-08 fjernes Reelle ejere: Katha Elisabeth von der Hude (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2022-06-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Katha Elisabeth von der Hude (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Donsevej 2, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 54, 2., 1306 København K (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-13 tilføjes Direktion: Henrik Kähler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, samt at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-18 tilføjes Vedtægter: 2013-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 54, 2., 1306 København K (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 834.121,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kähler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 340.750,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Legale ejere: Katha Elisabeth von der Hude, Tom Kähler, Henrik Kähler, Helene Kähler Hjenner, Thomas Kähler (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2007-05-21 tilføjes Navne: TOLI INVEST ApS (offentliggjort 2007-08-24)
Den 2007-05-21 tilføjes Reelle ejere: Katha Elisabeth von der Hude, Tom Kähler (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2007-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Stiftere: Tom Kähler, Thomas Kähler, Katha Elisabeth von der Hude, Henrik Kähler, Helene Kähler Hjenner, Hanne Kähler, Aase Hilda Eegholm Kähler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-24)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)