Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-22 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: Lars Busk (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Busk (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2008-10-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-10-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-24 tilføjes Direktion: Lars Busk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Navne: SUNDVEJ 6 ApS (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2008-04-24 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2008-04-24 tilføjes Stiftere: SUNDVEJ HOLDING KØGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Vedtægter: 2008-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)