Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AFRICA INNOVATION NETWORK ApS. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mads.kronborg@impella.dk (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-03 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-13 tilføjes Navne: Impella Capital & Advisory ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-12 fjernes Navne: KRONBORG ADVISORY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-13 tilføjes Vedtægter: 2016-10-13 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2015-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-08-30 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2013-08-30 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2012-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-11-16 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Legale ejere: Mads Melsen Kronborg (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er tosidet: 1; at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber, herunder også at drive handel, investering og finansiering efter direktionens skøn, bl.a. ved at indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer samt i øvrigt handel med fast ejendom. 2; at yde ledelses- og strategirådgivning til virksomheder, deres ledelser og bestyrelser i forbindelse med udvikling heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Vedtægter: 2010-02-03 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-01-21)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 14, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 tilføjes Direktion: Mads Melsen Kronborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Navne: KRONBORG ADVISORY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2008-04-23 tilføjes Reelle ejere: Mads Melsen Kronborg (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2008-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2008-04-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Stiftere: Mads Melsen Kronborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)