Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden Øst 44, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Direktion: Jørn Siig Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-22 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Jørn Siig Therkildsen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: JST HOLDING OJ ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Jørn Siig Therkildsen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Stiftere: Jørn Siig Therkildsen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2013-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2013-04-24 tilføjes Vedtægter: 2013-04-24 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2013-04-10 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden Øst 44, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2012-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skaus Vej 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skaus Vej 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Direktion: Jørn Siig Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-22 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Legale ejere: Jørn Siig Therkildsen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Navne: JST HOLDING OJ ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Reelle ejere: Jørn Siig Therkildsen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-22 tilføjes Stiftere: Jørn Siig Therkildsen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)