Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Thygesen | 21.09.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bo Nielsen | 22.04.2008 | 21.09.2009 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Rahbæk Skydt | 25.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Samuel Thygesen | 09.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Nielsen | 09.04.2021 | formand |
Oliver Sebastian Thygesen | 28.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bo Thygesen | 22.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Trier Thygesen | 28.11.2017 | 09.04.2021 | formand |
Søren Boelskov Isaksen | 13.04.2012 | 28.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sven Thygesen | 26.01.2012 | 13.04.2012 | formand |
Mette Trier Thygesen | 26.01.2011 | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Erik Biel-Nielsen | 22.04.2008 | 26.01.2012 | formand |
Thomas Bo Nielsen | 22.04.2008 | 26.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Bloch | 22.04.2008 | 01.09.2009 | bestyrelsesmedlem |