Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-09 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-21 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2014-03-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2008-04-10 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Bibranche: Sportsklubber (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Direktion: Christian Bendix Duus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og formidle og drive erhvervsejendomme og fritidsfaciliteter, samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: cd@facilitetspartner.dk (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Legale ejere: Christian Bendix Duus (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2008-04-10 tilføjes Navne: FACILITETSPARTNER ApS (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Bendix Duus (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2008-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2008-04-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Stiftere: Christian Bendix Duus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Vedtægter: 2008-04-10 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2008-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)