Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Padborgvej 47, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-06 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-05-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Legale ejere: Jilke Jan Oenema Arentoft (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: JJO-HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Reelle ejere: Jilke Jan Oenema Arentoft (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Stiftere: Jilke Jan Oenema Arentoft (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Jilke Jan Oenema Arentoft (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Padborgvej 47, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Padborgvej 47, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Padborgvej 47, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2016-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: A.Andersens Vej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-08-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-05-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Jilke Jan Oenema Arentoft (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.Andersens Vej 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2014-05-06 tilføjes Direktion: Jilke Jan Oenema Arentoft (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2014-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (holdingselskab). (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-06 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Legale ejere: Jilke Jan Oenema Arentoft (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Navne: JJO-HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Reelle ejere: Jilke Jan Oenema Arentoft (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Stiftere: Jilke Jan Oenema Arentoft (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)