Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 fjernes Direktion: Yüksel Saglanmak (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 Statstidende Dekret
Den 2022-09-02 tilføjes Direktion: Yüksel Saglanmak (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-02 fjernes Direktion: Ozdilek Karakus (direktør) (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Nobel Service & Rengøring ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Yüksel Saglanmak (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: NOBEL SERVICE ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Ozdilek Karakus (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-04 tilføjes Reelle ejere: Ozdilek Karakus (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-02-04 fjernes Reelle ejere: Gürhan Karakus (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 50, 1711 København V (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemvangen 35, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Ozdilek Karakus (direktør) (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: NOBEL SERVICE ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: VOLCANO HOLDING ApS, Sulocan Service ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Gürhan Karakus (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-28 fjernes Direktion: Taner Yilmaz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: NOBEL SERVICE ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Sulocan Service ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: Sulocan Service ApS, NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-21 tilføjes Legale ejere: Sulocan Service ApS, NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: NOBEL SERVICE ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-09-20 fjernes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-03-10 tilføjes Direktion: Taner Yilmaz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-03-10 fjernes Direktion: Oscar Can Yilmaz Jantzen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed relateret til restaurationsbranchen samt formidling, handel, rådgivning, service, investering, import, export og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS, VOLCANO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-03-10 tilføjes Vedtægter: 2015-03-10 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemvangen 35, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2014-05-06 tilføjes Direktion: Oscar Can Yilmaz Jantzen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed relateret til restaurationsbranchen samt formidling, han-del, rådgivning, service, investering, import, export og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Navne: FLEA ApS (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Stiftere: Oscar Can Yilmaz Jantzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. Generalforsamlingen eller ledelsen kan meddele tilladelse til at andre kan tegne selskabet. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)