Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Vedtægter: 2016-04-12 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-22 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-08-12 tilføjes Direktion: Jesper Pallesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-12 fjernes Direktion: Mogens Grove Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, investering og dermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Legale ejere: Jesper Pallesen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-08-12 tilføjes Navne: SPOT-ON TRADE COMPANY ApS (offentliggjort 2014-08-12)
Den 2014-08-11 fjernes Navne: FLOW2GO ApS (offentliggjort 2014-08-12)
Den 2014-08-12 tilføjes Reelle ejere: Jesper Pallesen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2014-08-12 tilføjes Vedtægter: 2014-08-12 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2014-08-12 fjernes Bestyrelse: Mogens Grove Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortshøj Stationsvej 32, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2014-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 17, 8250 Egå (offentliggjort 2014-08-11)
Den 2010-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 17, 8250 Egå (offentliggjort 2014-08-11)
Den 2010-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Sondrup Valsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-18 fjernes Bestyrelse: Morten Deleuran (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 tilføjes Bestyrelse: Morten Deleuran (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-20 tilføjes Direktion: Mogens Grove Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2008-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Navne: FLOW2GO ApS (offentliggjort 2014-08-12)
Den 2008-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2008-10-20 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2008-10-20 tilføjes Stiftere: XMON HOLDING ApS, Morten Deleuran, Jesper Pallesen, GROVE OG GINNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)